Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Nelbom | 01.12.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven Markus Darinos | 01.06.2022 | 01.12.2022 | adm. dir |
Martin Parker | 08.10.2015 | 01.06.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Martin Andersen | 15.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Curt Tohny Werner Lundell | 15.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Allan Nelbom | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sven Markus Darinos | 01.12.2022 | formand |
Sven Johan Kallerhult | 08.10.2015 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Joacim Marcus Samuelsson | 01.06.2022 | 15.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sven Markus Darinos | 01.06.2022 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Håkan Per-Olow | 08.10.2015 | 01.12.2022 | formand |
Martin Parker | 08.10.2015 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |