Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Schønberg Henriksen | 22.01.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Lund Rosendahl | 05.01.1942 | 22.01.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Eskild Krarup Jensen | 01.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hove | 01.05.2022 | formand |
Søren Schønberg Henriksen | 22.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Strøm | 29.04.2022 | 01.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sten Dyrmose | 29.04.2022 | 01.05.2022 | formand |
Eskild Krarup Jensen | 09.11.2020 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hove | 09.11.2020 | 29.04.2022 | formand |
Carsten Christensen | 22.01.2020 | 09.11.2020 | formand |
Søren Hove | 22.01.2020 | 08.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Munch-Hansen | 22.06.2018 | 22.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ib Winther Nielsen | 22.03.2018 | 24.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren True Krøis | 22.03.2018 | 24.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Susan Jensen | 14.09.2017 | 22.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Aaen | 02.03.2017 | 22.01.2020 | formand |
Lars Aaen | 02.01.2017 | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Brian Elmdam | 16.06.2016 | 22.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Brian Steen Christiansen | 27.11.2013 | 16.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Susan Jensen | 25.11.2013 | 13.09.2017 | suppleant |
Brian Elmdam | 25.11.2013 | 15.06.2016 | suppleant |
Mette Louise Kaagaard | 13.12.2012 | 22.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Solvejg Knudsen | 30.03.2010 | 14.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Nielsen | 30.03.2010 | 25.11.2013 | suppleant |
Henning Baunbæk Dyremose | 23.10.2009 | 02.03.2017 | formand |
Paul Rosendahl | 23.10.2009 | 10.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Karl Johan Olsen | 28.01.2006 | 30.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lauge Rahr | 25.06.2002 | 14.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Susan Jensen | 30.01.2001 | 24.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Erik Eskildsen Hansen | 01.01.1997 | 28.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kjeldsen Thyssen | 01.01.1997 | 28.10.2003 | suppleant |
Flemming Balslev Hausted | 01.01.1997 | 30.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Lene Rosendahl | 05.01.1942 | 22.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Palle Lund Rosendahl | 05.01.1942 | 22.01.2020 | bestyrelsesmedlem |