Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Skovgaard Klingbeil | 15.02.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Vermeeren | 27.06.2022 | 15.02.2023 | adm. dir |
Louise Hertz | 20.05.2019 | 27.06.2022 | direktør |
Rikke Lykke Talchow | 04.09.2018 | 20.05.2019 | direktør |
Morten Sennecker Schultz | 19.08.2015 | 04.09.2018 | direktør |
Robert David Craig Sim | 19.08.2015 | 04.09.2018 | direktør |
Hugo Marcus Vernon Black | 19.08.2015 | 04.09.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Skovgaard Klingbeil | 15.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Albert Cornelis Tol | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nathalie Marion-Denise Winkelmann | 16.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Matzen Drachmann | 16.11.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Vermeeren | 27.06.2022 | 15.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Keld Jessen | 20.05.2019 | 16.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nathalie Marion-Denise Winkelmann | 20.05.2019 | 15.11.2020 | formand |
Louise Hertz | 04.09.2018 | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Lykke Talchow | 04.09.2018 | 20.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Nathalie Marion-Denise Winkelmann | 04.09.2018 | 19.05.2019 | bestyrelsesmedlem |