Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ADVANTAGE Private Equity Holding ApS (CVR 39650096) | NORMAL | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
PATRIZIA Multi Managers Holding A/S (CVR 38728938) | NORMAL | 29.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
PATRIZIA DENMARK A/S (CVR 34476845) | NORMAL | 23.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Saltholmsgade ApS (CVR 36941367) | NORMAL | 01.09.2020 | 14.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Saltholmsgade Holding Residential ApS (CVR 40724648) | NORMAL | 01.09.2020 | 14.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
PADK Salt 1 ApS (CVR 41535253) | NORMAL | 14.07.2020 | 14.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet PADK-2 ApS (CVR 38036718) | NORMAL | 09.07.2019 | 03.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Teglholmen, Byggefelt B A/S (CVR 38833669) | NORMAL | 28.05.2019 | 16.11.2020 | formand |
Teglholmen, Byggefelt B Parkering ApS (CVR 38894153) | NORMAL | 28.05.2019 | 16.11.2020 | formand |
Teglholmen, Byggefelt B Holding ApS (CVR 40053123) | NORMAL | 28.05.2019 | 16.11.2020 | formand |
PELARGONIE AKTIESELSKAB (CVR 33351283) | NORMAL | 23.05.2019 | 14.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Komplementarselskabet Teglbroen ApS (CVR 37683663) | NORMAL | 23.05.2019 | 14.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Teglbroen P/S (CVR 37690872) | NORMAL | 23.05.2019 | 14.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet PADK-1 ApS (CVR 37783196) | NORMAL | 23.05.2019 | 14.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet PADK-3 ApS (CVR 38411845) | NORMAL | 23.05.2019 | 14.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET PELARGONIE ApS (CVR 33267827) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.05.2019 | 26.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
PELARGONIE INVESTORAKTIESELSKAB II (CVR 35206477) | OPLØST EFTER FUSION | 23.05.2019 | 19.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
PELARGONIE INVESTORSELSKAB NR. 3 ApS (CVR 35211292) | OPLØST EFTER FUSION | 23.05.2019 | 19.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
PELARGONIE INVESTORAKTIESELSKAB (CVR 35050205) | OPLØST EFTER FUSION | 23.05.2019 | 19.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Block GKL3 ApS (CVR 36960477) | NORMAL | 20.05.2019 | 16.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
KEEP F ApS (CVR 37001848) | NORMAL | 20.05.2019 | 16.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
PADK V1 ApS (CVR 39452677) | NORMAL | 20.05.2019 | 16.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
PADK B1 ApS (CVR 39594846) | NORMAL | 20.05.2019 | 16.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
AMAGER STRANDVEJ 130 ApS (CVR 29147116) | NORMAL | 31.01.2019 | 14.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
PADK ASP ApS (CVR 40207449) | NORMAL | 28.01.2019 | 14.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
PADKPP ApS (CVR 40086811) | NORMAL | 12.12.2018 | 16.11.2020 | formand |
WORKING A/S (CVR 13644209) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.12.2003 | 28.02.2005 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
PATRIZIA Multi Managers Holding A/S (CVR 38728938) | NORMAL | 14.09.2017 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
København Sydhavn ApS (CVR 37078417) | NORMAL | 11.09.2015 | 23.02.2016 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Keld Jessen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Keld Jessen (antal: 28) | 23 | 0 | 5 | 0 |
Pct. | 82 % | 0 % | 18 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Keld Jessen (antal: 30) | 27 | 2 | 0 | 1 |
Pct. | 90 % | 7 % | 0 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
KOMPLEMENTARSELSKABET PELARGONIE ApS (CVR 33267827) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-10-26 | 2022-06-14 | likvidator |