Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisbeth Britta Bak | 01.06.2020 | 26.08.2020 | direktør |
Mustapha Fauzi Yassine | 01.08.2015 | 01.06.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisbeth Britta Bak | 01.06.2020 | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Esben Bak | 01.06.2020 | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Malik Tayyar | 01.06.2020 | 06.07.2020 | formand |
Malik Tayyar | 03.03.2020 | 31.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Wael Sulaiman Almaree | 22.11.2018 | 29.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Schwartz Nielsen | 03.05.2018 | 01.06.2020 | formand |
Christian Rützou Hornskov | 03.05.2018 | 03.03.2020 | næstformand |
Ulrich Metz | 29.09.2016 | 03.05.2018 | næstformand |
Christian Rützou Hornskov | 29.09.2016 | 02.05.2018 | formand |
Mustapha Fauzi Yassine | 01.08.2015 | 01.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Westi-Henriksen | 01.08.2015 | 29.09.2016 | formand |
Christian Rützou Hornskov | 01.08.2015 | 28.09.2016 | bestyrelsesmedlem |