Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
New Deal Invest Fond I A/S (CVR 42300705) | NORMAL | 25.03.2022 | 13.04.2023 | formand |
New Deal Invest Administration ApS (CVR 43147293) | NORMAL | 18.03.2022 | 13.04.2023 | formand |
ACEA Finance ApS (CVR 26685621) | UNDER KONKURS | 24.07.2019 | 03.03.2020 | formand |
Samliv og Arv ApS (CVR 39475359) | NORMAL | 01.07.2019 | 03.03.2020 | næstformand |
Empire Copenhagen ApS (CVR 39798298) | NORMAL | 20.08.2018 | 03.03.2020 | formand |
Amplifice ApS (CVR 39763672) | UNDER KONKURS | 06.08.2018 | 03.03.2020 | næstformand |
Kredita A/S (CVR 39649039) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.06.2018 | 03.03.2020 | næstformand |
Bonuslån ApS (CVR 39595044) | UNDER KONKURS | 23.05.2018 | 03.03.2020 | næstformand |
ACEA Systems ApS (CVR 39589249) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.05.2018 | 03.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
KØBENHAVNS ANDELSKASSE under kontrol (CVR 82112219) | OPLØST EFTER FUSION | 07.05.2018 | 06.07.2018 | næstformand |
Repay Finance ApS (CVR 36983108) | UNDER KONKURS | 03.05.2018 | 03.03.2020 | næstformand |
Samliv og Arv ApS (CVR 39475359) | NORMAL | 10.04.2018 | 30.06.2019 | formand |
Travelrefund ApS (CVR 39330571) | NORMAL | 12.02.2018 | 03.03.2020 | formand |
KA Finans A/S (CVR 39183749) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.2017 | 16.04.2018 | næstformand |
ACEA Capital ApS (CVR 39146711) | UNDER KONKURS | 07.12.2017 | 03.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
REXAUGUSTENBORG Holding IVS (CVR 39019213) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.06.2017 | 30.11.2018 | formand |
Hornskov Project Holding IVS (CVR 38518208) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.03.2017 | 24.01.2022 | formand |
MFP-Consulting IVS (CVR 38505076) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.03.2017 | 23.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
KØBENHAVNS ANDELSKASSE under kontrol (CVR 82112219) | OPLØST EFTER FUSION | 16.03.2017 | 16.04.2018 | næstformand |
Repay Finance ApS (CVR 36983108) | UNDER KONKURS | 29.09.2016 | 02.05.2018 | formand |
Klinik Aesthetics ApS (CVR 37964034) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.08.2016 | 14.08.2017 | formand |
Debtia A/S (CVR 34593833) | NORMAL | 12.01.2016 | 03.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Touch Up ApS (CVR 37202495) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.10.2015 | 27.11.2019 | formand |
Repay Finance ApS (CVR 36983108) | UNDER KONKURS | 01.08.2015 | 28.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
ACEA Payments ApS (CVR 36450614) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.11.2014 | 03.03.2020 | bestyrelse |
Debtia A/S (CVR 34593833) | NORMAL | 20.11.2014 | 11.01.2016 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
New Deal Invest ApS (CVR 41889764) | NORMAL | 29.01.2024 | adm. dir |
New Deal Invest Administration ApS (CVR 43147293) | NORMAL | 29.01.2024 | adm. dir |
HORNSKOV HOLDING ApS (CVR 34591709) | NORMAL | 11.06.2012 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Samliv og Arv ApS (CVR 39475359) | NORMAL | 01.07.2019 | 03.03.2020 | adm. dir |
Travelrefund ApS (CVR 39330571) | NORMAL | 12.02.2018 | 15.09.2019 | adm. dir |
ACEA Capital ApS (CVR 39146711) | UNDER KONKURS | 07.12.2017 | 29.11.2019 | adm. dir |
Hornskov Project Holding IVS (CVR 38518208) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.03.2017 | 24.01.2022 | adm. dir |
MFP-Consulting IVS (CVR 38505076) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.03.2017 | 23.03.2017 | adm. dir |
Debtia A/S (CVR 34593833) | NORMAL | 12.01.2016 | 03.03.2020 | adm. dir |
SALGSGRUPPEN ApS (CVR 33384017) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.08.2014 | 03.02.2016 | direktion |
SALGSGRUPPEN ApS (CVR 33384017) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.2013 | 10.02.2014 | direktion |
Debtia A/S (CVR 34593833) | NORMAL | 30.11.2012 | 23.05.2013 | direktør |
HORNSKOVVINDBERG S.M.B.A. (CVR 33391579) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.12.2010 | 20.02.2011 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Rützou Hornskov | 26,67 % | 33,33 % | 40,00 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Rützou Hornskov (antal: 30) | 8 | 15 | 5 | 2 |
Pct. | 27 % | 50 % | 17 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Rützou Hornskov (antal: 65) | 26 | 13 | 25 | 1 |
Pct. | 40 % | 20 % | 38 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |