Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Navne | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Vedtægter: 2024-07-02 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-02 fjernes Direktion: Christopher Lucas Norman Lyngbye (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-29 tilføjes Direktion: Christopher Lucas Norman Lyngbye (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-08-29 fjernes Direktion: Rasmus Berger Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 tilføjes Vedtægter: 2023-08-29 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som cocktailbar, bar, restaurant, natklub og café samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Adam Nederby Falbert (direktør) (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Jesper Schaltz (direktør) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 7, 1159 København K (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@rekom.dk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-04 fjernes Legale ejere: BAR GRUPPEN A/S (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-10 tilføjes Binavne: Kostbar ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Navne: Rabalder Bar ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-09 fjernes Navne: Kostbar ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Vedtægter: 2019-07-10 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 4., 1462 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-12 fjernes Direktion: Michael Halborg-Bendtsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Rekom Group A/S (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 4., 1462 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Kirkestræde 3, 2., 1072 København K (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@rekom.dk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@bar-gruppen.dk (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-29 tilføjes Vedtægter: 2018-11-29 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-09 fjernes Reelle ejere: Adam Nederby Falbert (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Binavne: Gothersgade 33 ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-15 fjernes Binavne: Kostbar ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2017-11-02 tilføjes Direktion: Jesper Schaltz (direktør) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2017-11-02 tilføjes Navne: Kostbar ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2017-11-01 fjernes Navne: Gothersgade 33 ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-02 tilføjes Vedtægter: 2017-11-02 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Adam Nederby Falbert (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-10 fjernes Direktion: Jan Worsøe (direktør) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-27 tilføjes Binavne: Kostbar ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-22 tilføjes Vedtægter: 2016-01-22 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Kirkestræde 3, 2., 1072 København K (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2015-07-01 tilføjes Binavne: GG 33 ApS (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Jan Worsøe (direktør) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bar-gruppen.dk (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: BAR GRUPPEN A/S (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: Gothersgade 33 ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: BAR GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-06)