Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jonathan Andreas Grumme | 29.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christopher Lucas Norman Lyngbye | 29.08.2023 | 02.07.2024 | direktør |
Adam Nederby Falbert | 01.02.2021 | 29.08.2023 | direktør |
Rasmus Berger Frederiksen | 02.11.2017 | 29.08.2023 | direktør |
Jesper Schaltz | 02.11.2017 | 01.02.2021 | direktør |
Michael Halborg-Bendtsen | 01.07.2015 | 12.03.2019 | direktør |
Jan Worsøe | 01.07.2015 | 10.01.2017 | direktør |