Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bente Rasmussen | 11.05.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Helligsøe | 02.07.2015 | 11.05.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Skallebæk | 11.05.2021 | formand |
Peter Nissen | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bente Rasmussen | 17.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Skallebæk | 17.12.2015 | 10.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bo Helligsøe | 02.07.2015 | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Møller Bysted | 02.07.2015 | 17.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Bendt Mortensen | 02.07.2015 | 17.12.2015 | formand |