Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
NISSEN KONSENSUS ApS (CVR 32339972) | NORMAL | 26.06.2013 |
NISSEN LYNNERUP HOLDING ApS (CVR 35471766) | NORMAL | 08.09.2013 |
OUTRUP ERHVERVS INVEST ApS (CVR 20996897) | NORMAL | 04.03.1998 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
PETER NISSEN (CVR 12099983) | 15.06.1983 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HOTEL FAABORG FJORD A/S (CVR 25592794) | NORMAL | 19.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Højrupgård Agro ApS (CVR 44888130) | NORMAL | 01.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Faaborg Invest ApS (CVR 44856662) | NORMAL | 26.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
HØJ AGRO ApS (CVR 34617392) | NORMAL | 05.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
A/S Bolig Hald Ege Viborg I (CVR 41902353) | NORMAL | 15.03.2023 | formand |
A/S Bolig Arsenalet Ringsted (CVR 41529830) | NORMAL | 21.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
K/S Bolig Falen Odense (CVR 42623970) | NORMAL | 21.12.2021 | formand |
A/S KIRKEBJERG ALLE 1 (CVR 36069902) | NORMAL | 18.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
A/S Vejlevej 55 Fredericia (CVR 36951354) | NORMAL | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Outrup Biogas ApS (CVR 38057812) | NORMAL | 26.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DPF Ejendomme ApS (CVR 48558011) | NORMAL | 28.10.2003 | 28.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
SYDVESTJYDSK PELSDYRFODER A.M.B.A (CVR 85934716) | NORMAL | 22.02.2001 | 20.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
SYDVESTJYSK INDKØB A/S (CVR 11377483) | NORMAL | 22.02.2001 | 20.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
A/S Bolig Arsenalet Ringsted (CVR 41529830) | NORMAL | 21.06.2022 | direktør |
Komplementarselskabet Falen Odense ApS (CVR 42621153) | NORMAL | 21.12.2021 | direktør |
NISSEN LYNNERUP HOLDING ApS (CVR 35471766) | NORMAL | 08.09.2013 | direktør |
NISSEN KONSENSUS ApS (CVR 32339972) | NORMAL | 26.06.2013 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Outrup Biogas ApS (CVR 38057812) | NORMAL | 28.09.2020 | 17.03.2021 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Nissen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Nissen (antal: 21) | 19 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 90 % | 0 % | 0 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Nissen (antal: 30) | 13 | 5 | 9 | 3 |
Pct. | 43 % | 17 % | 30 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |