Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Storgaard | 01.10.2018 | 26.04.2022 | adm. dir |
Tom Hedegaard Andersen | 31.12.2017 | 30.09.2018 | adm. dir |
Merethe Ellegaard | 29.06.2015 | 31.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Eghammer | 07.06.2021 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ree | 07.06.2021 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Færk | 07.06.2021 | 26.04.2022 | formand |
Nina Fisker Olesen | 26.05.2021 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Færk | 26.05.2021 | 06.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ree | 29.06.2015 | 06.06.2021 | formand |
René Eghammer | 29.06.2015 | 06.06.2021 | næstformand |
Carsten Storgaard | 29.06.2015 | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Merethe Ellegaard | 29.06.2015 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |