Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Nina Fisker Olesen Holding ApS (CVR 42444081) | NORMAL | 07.06.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
European Stonecraft ApS (CVR 44162652) | NORMAL | 17.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
GLOBETEAM A/S (CVR 25959701) | NORMAL | 22.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
DALSGAARD PAVILLONER A/S (CVR 28487339) | NORMAL | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Dalsgaard Byg A/S (CVR 40433899) | NORMAL | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Globeteam Holding ApS (CVR 41803312) | NORMAL | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mobilhouse A/S (CVR 16148040) | NORMAL | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Conrum Holding A/S (CVR 40105050) | NORMAL | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Globeteam HoldCo ApS (CVR 42445053) | NORMAL | 20.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
ELLEPOT A/S (CVR 16881686) | NORMAL | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Danish Horticulture Group A/S (CVR 42295515) | NORMAL | 12.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
TP AEROSPACE HOLDING A/S (CVR 31603420) | NORMAL | 01.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
TPA Holding I A/S (CVR 38473492) | NORMAL | 01.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
TPA Holding II A/S (CVR 38582364) | NORMAL | 01.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Mobilhouse Invest ApS (CVR 43659812) | OPLØST EFTER FUSION | 23.11.2022 | 08.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mobilhouse TopCo ApS (CVR 40104798) | OPLØST EFTER FUSION | 23.11.2022 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mobilhouse Invest ApS (CVR 43659812) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.2022 | 22.11.2022 | formand |
PlantPaper Production A/S (CVR 26399149) | OPLØST EFTER FUSION | 26.05.2021 | 26.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sungrow A/S (CVR 36944307) | OPLØST EFTER FUSION | 26.05.2021 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Plantpaper Holding ApS (CVR 41764651) | OPLØST EFTER FUSION | 26.05.2021 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
TOPCAP ELLEGAARD ApS (CVR 35041923) | OPLØST EFTER FUSION | 26.05.2021 | 05.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
ELLEGAARD INVESTMENT I ApS (CVR 35041958) | OPLØST EFTER FUSION | 26.05.2021 | 05.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
PNO HOLDING A/S (CVR 26101409) | NORMAL | 30.04.2019 | 07.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Nina Fisker Olesen Holding ApS (CVR 42444081) | NORMAL | 07.06.2021 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Mobilhouse Invest ApS (CVR 43659812) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.2022 | 23.11.2022 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nina Fisker Olesen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Nina Fisker Olesen (antal: 23) | 15 | 0 | 7 | 1 |
Pct. | 65 % | 0 % | 30 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nina Fisker Olesen (antal: 27) | 22 | 2 | 2 | 1 |
Pct. | 81 % | 7 % | 7 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |