Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Nødgaard Albæk | 15.10.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Mathias Wichmann | 18.05.2017 | 15.10.2019 | adm. dir |
Morten Nødgaard Albæk | 26.06.2015 | 18.05.2017 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Elisa Lykke Johansen | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Nødgaard Albæk | 18.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hjulmand | 18.10.2019 | formand |
Marise Rørsgaard | 23.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Hessellund Klausen | 18.10.2019 | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Mathias Wichmann | 22.06.2018 | 18.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bolette Christensen | 23.06.2017 | 22.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Simon Friberg Andersen | 23.06.2017 | 22.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tine Bruce Thygesen | 23.06.2017 | 22.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Nødgaard Albæk | 18.05.2017 | 17.10.2019 | formand |
Jan Flemming Bech Andersen | 26.06.2015 | 23.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Skovfoged Tinggaard | 26.06.2015 | 23.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Nødgaard Albæk | 26.06.2015 | 17.05.2017 | bestyrelsesmedlem |