Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Nødgaard Albæk(virk.: 36) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 2,78 % | 2,78 % | 11,11 % |
Marise Rørsgaard(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Elisa Lykke Johansen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Mathias Wichmann(virk.: 21) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 4,76 % | 4,76 % |
Pct. | 0 % | 2,74 % | 4,11 % | 8,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Hessellund Klausen(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bolette Christensen(virk.: 21) | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % |
Jan Flemming Bech Andersen(virk.: 29) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Steffen Schnedler Clausen(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Skovfoged Tinggaard(virk.: 44) | 0 % | 2,27 % | 2,27 % | 2,27 % |
Simon Friberg Andersen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tine Bruce Thygesen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,67 % | 1,34 % | 1,34 % | 1,34 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marise Rørsgaard | 03.12.2007 | Viggo Rothes Vej 26, 2920 Charlottenlund |
Jakob Mathias Wichmann | 17.11.2008 | Kongensvej 16, 2000 Frederiksberg |
Elisa Lykke Johansen | 30.09.2021 | Fredensvej 42, 2920 Charlottenlund |
Morten Nødgaard Albæk | 31.01.2023 | Bindesbølls Allé 13E, 8240 Risskov |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bolette Christensen | 01.01.2007 | Galionsvej 25, 1437 København K |
Peter Steffen Schnedler Clausen | 18.03.2009 | Rentemestervej 27, 2400 København NV |
Søren Hessellund Klausen | 01.06.2014 | Solsortvej 75, 2000 Frederiksberg |
Tine Bruce Thygesen | 16.09.2018 | Tønnesvej 48, 2300 København S |
Morten Skovfoged Tinggaard | 01.12.2022 | Nyvej 18, 1851 Frederiksberg C |
Jan Flemming Bech Andersen | ||
Simon Friberg Andersen | 07.07.2023 | Simon Friberg Andersen, 6 wallgrave road, sw50rl, England |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Voluntas Advisory ApS | 34899878 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Voluntas Group A/S | 36937866 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Voluntasfonden - for realisering af menneskeligt potentiale | 44511398 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.08.2015 | 4,61 (km) | Amaliegade 42, 1256 København K | Ragnagade 7, 2100 København Ø |
20.10.2016 | 2,05 (km) | Ragnagade 7, 2100 København Ø | Ryesgade 3A, 2200 København N |
06.09.2017 | 3,40 (km) | Ryesgade 3A, 2200 København N | Wildersgade 10B, 1408 København K |
25.02.2020 | 1,51 (km) | Wildersgade 10B, 1408 København K | Toldbodgade 51D, 1253 København K |
23.06.2020 | 0,00 (km) | Toldbodgade 51D, 1253 København K | Toldbodgade 51D, 1253 København K |
Voluntas Group A/S. |
Sidst opdateret den 04.07.2017 og angivet som gældende fra 23.06.2017 (2660 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Voluntas Danmark A/S | 36937866 |
Voluntas Ejendomme ApS | 30603702 |
VOLUNTAS EJENDOMSINVEST ApS | 30603702 |
Voluntasfonden - for realisering af menneskeligt potentiale | 44511398 |
Voluntas Group A/S | 36937866 |
Voluntas Holding ApS | 44164965 |
Voluntas Holding Invest ApS | 44134063 |
Voluntas Invest ApS | 30603702 |
Voluntas Investment & Advisory Firm A/S | 36937866 |
Voluntas Policy Advisory ApS | 34899878 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Nødgaard Albæk(virk.: 36) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 23 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Marise Rørsgaard(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Elisa Lykke Johansen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jakob Mathias Wichmann(virk.: 21) Reelle ejere | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 8 % | 16 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Hessellund Klausen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Bolette Christensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Jan Flemming Bech Andersen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Peter Steffen Schnedler Clausen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Morten Skovfoged Tinggaard(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden. | 31 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Simon Friberg Andersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tine Bruce Thygesen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 49 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 |
Pct. | 61 % | 0 % | 1 % | 4 % | 26 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Nødgaard Albæk(virk.: 36) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 38 | 9 | 2 | 12 |
Marise Rørsgaard(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem | 11 | 3 | 1 | 5 |
Elisa Lykke Johansen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jakob Mathias Wichmann(virk.: 21) Reelle ejere | 17 | 15 | 0 | 12 |
Sum | 68 | 27 | 4 | 29 |
Pct. | 53 % | 21 % | 3 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Hessellund Klausen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 1 | 2 | 7 |
Bolette Christensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 2 | 2 | 7 |
Jan Flemming Bech Andersen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 0 | 0 | 23 |
Peter Steffen Schnedler Clausen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 6 | 0 | 18 |
Morten Skovfoged Tinggaard(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden | 36 | 11 | 1 | 6 |
Simon Friberg Andersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 0 | 2 |
Tine Bruce Thygesen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 8 | 0 | 3 |
Sum | 94 | 29 | 5 | 66 |
Pct. | 48 % | 15 % | 3 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |