Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-07 tilføjes Bestyrelse: James Philip Sweeting (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-12-07 fjernes Bestyrelse: Gareth Daniel James Pope (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-07 tilføjes Direktion: James Philip Sweeting (direktør) (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-12-07 fjernes Direktion: Gareth Daniel James Pope (direktør) (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-25 tilføjes Bestyrelse: Lance Langton (formand) (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2018-07-25 fjernes Bestyrelse: Winston Cummins (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-07-25 tilføjes Direktion: Lance Langton (direktør) (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-07-25 fjernes Direktion: Winston Cummins (direktør) (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 tilføjes Bestyrelse: Gareth Daniel James Pope (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Kirsty Lee Maynes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Direktion: Gareth Daniel James Pope (direktør) (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2017-05-31 fjernes Direktion: Kirsty Lee Maynes (direktør) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Bestyrelse: Winston Cummins (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2016-09-30 fjernes Bestyrelse: Stuart Christian Haselden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Winston Cummins (direktør) (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2016-09-30 fjernes Direktion: Stuart Christian Haselden (direktør) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Vedtægter: 2016-01-11 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-06-17 tilføjes Bestyrelse: Stuart Christian Haselden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-06-17 tilføjes Direktion: Pernille Ohlsen (direktør) (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-17 fjernes Direktion: Pernille Ohlsen (direktør) (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er markedsføring og salg af tekstiler og dertil hørende aktivitet (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-01-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-17 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Legale ejere: Lululemon LU Holding S.a.r.l. (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-06-17 tilføjes Navne: lululemon athletica DK ApS (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Stiftere: Intertrust CN (Denmark) A/S (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Vedtægter: 2015-06-17 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-18)