Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
James Philip Sweeting | 07.12.2023 | direktør |
Lance Langton | 25.07.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gareth Daniel James Pope | 31.05.2017 | 07.12.2023 | direktør |
Winston Cummins | 30.09.2016 | 25.07.2018 | direktør |
Kirsty Lee Maynes | 17.06.2015 | 31.05.2017 | direktør |
Stuart Christian Haselden | 17.06.2015 | 30.09.2016 | direktør |
Pernille Ohlsen | 17.06.2015 | 17.06.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
James Philip Sweeting | 07.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lance Langton | 25.07.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gareth Daniel James Pope | 31.05.2017 | 07.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Winston Cummins | 30.09.2016 | 25.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kirsty Lee Maynes | 17.06.2015 | 31.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Stuart Christian Haselden | 17.06.2015 | 30.09.2016 | bestyrelsesmedlem |