Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Revisor | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 tilføjes Reelle ejere: Rosio Sanchez Ho, Kristian Byrge, René Redzepi (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: Rosio Sanchez Ho, René Redzepi (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2023-05-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2023-05-25 fjernes Bestyrelse: Jesper Brodersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-09-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Brodersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-09-23 fjernes Bestyrelse: René Redzepi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-23 tilføjes Vedtægter: 2022-09-23 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-08-18 fjernes Bestyrelse: Jimmy Fussing Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 tilføjes Legale ejere: GP22 ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 fjernes Legale ejere: Heartcore Capital Fund II K/S (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-15 fjernes Legale ejere: GP22 ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-16 tilføjes Reelle ejere: René Redzepi (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Kreiner (formand) (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-02-28 fjernes Bestyrelse: Benjamin James Liebmann (formand) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-07-28 fjernes Reelle ejere: René Redzepi (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-10 fjernes Bestyrelse: Xavier Vidal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-25 tilføjes Bibranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-12-25 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-12-24 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-11-30 fjernes Direktion: Gitte Vilstrup Bogers-Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-11-11 tilføjes Direktion: Gitte Vilstrup Bogers-Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-13 tilføjes Reelle ejere: René Redzepi (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2019-09-13 fjernes Reelle ejere: Marc Blazer (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-12 fjernes Reelle ejere: René Redzepi (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 tilføjes Legale ejere: Sanchan ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2018-05-17 fjernes Legale ejere: ISLA HOLDING APS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-16 fjernes Legale ejere: Sanchan ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-17 tilføjes Reelle ejere: Rosio Sanchez Ho (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2018-05-16 fjernes Reelle ejere: Rosio Sanchez Ho (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-14 fjernes Bestyrelse: Lars Christopher Williams (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Direktion: Peter Husted Sylvest (direktør) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedgade 60, st., 1650 København V (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2017-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 14, 1718 København V (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2017-11-12 tilføjes Hjemmeside: www.lovesanchez.com (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2017-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@hijadesanchez.dk (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-05 tilføjes Bestyrelse: Xavier Vidal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-10-05 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Nyholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-04 fjernes Bestyrelse: Peter Kreiner (formand) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-01 tilføjes Direktion: Peter Husted Sylvest (direktør) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 128.350,00 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-25 tilføjes Legale ejere: ISLA HOLDING APS, Heartcore Capital Fund II K/S (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-11-24 fjernes Legale ejere: ISLA HOLDING APS, Heartcore Capital Fund II K/S (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-25 tilføjes Vedtægter: 2016-11-25 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-20 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Nyholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 114.800,00 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-01-20 tilføjes Legale ejere: Heartcore Capital Fund II K/S, GP22 ApS (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-01-19 fjernes Legale ejere: GP22 ApS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-20 tilføjes Reelle ejere: René Redzepi, Marc Blazer (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2016-01-20 tilføjes Vedtægter: 2016-01-20 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 14, 1718 København V (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2016-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 97, 8., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-17 tilføjes Legale ejere: GP22 ApS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-16 fjernes Legale ejere: ARWEN HOLDING ApS, PKR ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: ARWEN HOLDING ApS, PKR ApS, ISLA HOLDING APS, Sanchan ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-14 fjernes Legale ejere: Oaxaca Holding ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-16 tilføjes Binavne: Oaxaca Holding ApS (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 101.250,00 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-15 tilføjes Reelle ejere: Rosio Sanchez Ho (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fødevarevirksomhed, herunder at foretage import, indkøb, producere fødevarer, samt drive restaurationsvirksomhed og varetage administrative opgaver for såvel selskabet såvel som koncernrelaterede virksomheder. Endelig er formålet også at eje datterselskaber og andre kapitalandele. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2015-07-21 tilføjes Vedtægter: 2015-07-21 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-06-11 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-08 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 97, 8., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-06-08 tilføjes Bestyrelse: Peter Kreiner (formand) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2015-06-08 tilføjes Binavne: Hija de Sanchez ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Direktion: Rosio Sanchez Ho (direktør) (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fødevarevirksomhed, herunder at varetage import, foretage indkøb, producere fødevarer, samt varetage administrative opgaver for såvel selskabet såvel som koncernreklaterede virksomheder. Endelig er formålet også at eje datterselskaber og andre kapitalandele. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2015-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-08 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Legale ejere: Oaxaca Holding ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-06-08 tilføjes Navne: Oaxaca Group ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2015-06-08 tilføjes Stiftere: Oaxaca Holding ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hele bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-10)