Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rosio Sanchez Ho | 08.06.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Vilstrup Bogers-Jacobsen | 11.11.2019 | 30.11.2019 | direktør |
Peter Husted Sylvest | 01.09.2017 | 31.12.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Byrge | 23.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Lund Nyrup | 23.09.2022 | formand |
Rosio Sanchez Ho | 08.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Brodersen | 23.09.2022 | 25.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kreiner | 01.03.2022 | 23.09.2022 | formand |
Jimmy Fussing Nielsen | 05.10.2017 | 18.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kreiner | 05.10.2017 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Benjamin James Liebmann | 05.10.2017 | 28.02.2022 | formand |
Xavier Vidal | 05.10.2017 | 10.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Nyholm | 20.01.2016 | 05.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
René Redzepi | 08.06.2015 | 23.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christopher Williams | 08.06.2015 | 14.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kreiner | 08.06.2015 | 04.10.2017 | formand |