Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vornæs Skovvej 14, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Direktion: Anders Poul Hulgaard (direktør) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Legale ejere: THORSENG ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Navne: BasisPlusArkitekter ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Reelle ejere: Anders Poul Hulgaard (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Stiftere: THORSENG ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-11-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2020-11-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2020-11-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-09-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-25 tilføjes Vedtægter: 2015-09-25 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vornæs Skovvej 14, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Anders Poul Hulgaard (direktør) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførsel af konsulent og serviceydelser og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: THORSENG ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Navne: BasisPlusArkitekter ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Poul Hulgaard (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2015-06-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2015-06-01 tilføjes Stiftere: THORSENG ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-14)