Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 560, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Legale ejere: Jørli Lund Hansen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Navne: BJ Holding 2015 ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Reelle ejere: Jørli Lund Hansen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Stiftere: Bo Rosenkrantz Hansen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alt i byg & anlæg ApS. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2020-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Lunds ejendomsrenovering ApS. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-16)
Den 2023-04-14 Statstidende Dekret
Den 2023-03-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-04-16)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-16)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Jørli Lund Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 560, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 550, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 tilføjes Direktion: Jørli Lund Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-06-18 fjernes Direktion: Bo Rosenkrantz Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-18 tilføjes Legale ejere: Jørli Lund Hansen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2018-06-18 fjernes Legale ejere: Bo Rosenkrantz Hansen (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-18 tilføjes Reelle ejere: Jørli Lund Hansen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2018-06-18 fjernes Reelle ejere: Bo Rosenkrantz Hansen (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 550, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2018-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gummersmarkvej 14, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-01-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-12 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2017-07-11 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Navne: BJ Holding 2015 ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2017-07-11 fjernes Navne: BJ Holding 2015 IVS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-12 tilføjes Vedtægter: 2017-07-12 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2017-07-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gummersmarkvej 14, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: Bo Rosenkrantz Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed samt andet efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: Bo Rosenkrantz Hansen (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: BJ Holding 2015 IVS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-05-28 tilføjes Reelle ejere: Bo Rosenkrantz Hansen (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Stiftere: Bo Rosenkrantz Hansen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)