Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Bo Rosenkrantz Hansen | 28.05.2015 | 11.12.2023 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jørli Lund Hansen | 18.06.2018 | 11.12.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Bo Rosenkrantz Hansen | 28.05.2015 | 18.06.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Alt i byg & anlæg ApS (CVR 36912782) | OPLØSTEFTERKONKURS | 28.05.2015 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Lunds ejendomsrenovering ApS (CVR 41219084) | OPLØSTEFTERKONKURS | 02.03.2020 | 11.12.2023 | 100,00% | 100,00% |