Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Bestyrelse: Morten Sehested Münster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-02-15 tilføjes Revisor: Din Revisor København ApS Godkendte revisorer (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-15 fjernes Revisor: Din Revisor Frederiksberg P/S Godkendte Revisorer (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-25 tilføjes Bestyrelse: Brian Vidtøft Nielsen (formand) (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-01-25 fjernes Bestyrelse: Martin Vang Hansen (formand) (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-01-24 fjernes Bestyrelse: Brian Vidtøft Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-26 tilføjes Bestyrelse: Martin Vang Hansen (formand) (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-05-25 fjernes Bestyrelse: Martin Vang Hansen (næstformand) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-04-20 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 fjernes Bestyrelse: Søren Bolding Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-01-08 tilføjes Revisor: Din Revisor Frederiksberg P/S Godkendte Revisorer (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2021-01-08 fjernes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-14)
Den 2020-11-19 tilføjes Vedtægter: 2020-11-19 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2020-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvej 37, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-06-05 tilføjes Bestyrelse: Brian Vidtøft Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvej 37, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterhavevej 207, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-12-16 fjernes Bestyrelse: Henning Langberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-31 tilføjes Bestyrelse: Martin Vang Hansen (næstformand) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-10-31 fjernes Bestyrelse: Jesper von Wieding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-10-30 fjernes Bestyrelse: Martin Vang Hansen (formand) (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhavevej 207, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-15 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-04 tilføjes Bestyrelse: Elisabeth Marie-Angelique Pierini Lüders (næstformand) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-04-04 fjernes Bestyrelse: Steffen Pierini Lüders (næstformand) (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-06-29 tilføjes Bestyrelse: Jesper von Wieding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2015-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Hedtofts Gade 7, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-12-14 tilføjes Bestyrelse: Henning Langberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Direktion: Ida Enghave (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Hedtofts Gade 7, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-03-19 tilføjes Bestyrelse: Steffen Pierini Lüders (næstformand) (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2015-03-19 tilføjes Formål: Fondens formål er at støtte projekter og initiativer, der skaber viden og opmærksom-hed om hvordan man kan forbedre sit velvære, sin trivsel og sundhed. Det kan være direk-te via fondens egne projekter, eller det kan være indirekte ved at støtte andres initiativer enten økonomisk eller på anden måde ressourcemæssigt. Fonden ønsker konkret at være med til øge antallet af personer, som på daglig basis kan svare JA til følgende fire spørgs-mål: 1) Er du energisk? 2) Udviser du omsorg for andre (engelsk: Do you dare to care)? 3) Er du motiveret? og 4) Er du glad? (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-19 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Hjemmeside: www.justhuman.dk (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@justhuman.dk (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Navne: Just Human Fonden (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-14)
Den 2015-03-19 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2015-03-19 tilføjes Vedtægter: 2015-03-19 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2015-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-02)