Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Ulrik Kampmann | 22.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Sehested Münster | 22.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Marie Arleth Skov | 25.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Brian Vidtøft Nielsen | 25.01.2024 | formand |
Gurli Motzfeldt Martinussen | 26.05.2023 | næstformand |
Christopher Scott Mac Donald | 19.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Vang Hansen | 26.05.2023 | 25.01.2024 | formand |
Brian Vidtøft Nielsen | 05.06.2020 | 24.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Gurli Motzfeldt Martinussen | 31.10.2019 | 25.05.2023 | formand |
Martin Vang Hansen | 31.10.2019 | 25.05.2023 | næstformand |
Elisabeth Marie-Angelique Pierini Lüders | 04.04.2017 | 16.12.2019 | næstformand |
Jesper von Wieding | 29.06.2016 | 31.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bolding Kristensen | 14.12.2015 | 29.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henning Langberg | 14.12.2015 | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin Vang Hansen | 19.03.2015 | 30.10.2019 | formand |
Steffen Pierini Lüders | 19.03.2015 | 04.04.2017 | næstformand |