Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romsøvej 25, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 6, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Hjemmeside: www.combeeworx.com (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: combeeworx@combeeworx.com (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 6, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 6, 5800 Nyborg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Bestyrelse: Kim Hedegaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-31 fjernes Bestyrelse: Morten Maagaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 6, 5800 Nyborg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Vej 5, 1. sal., 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Vej 5, 1. sal., 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2015-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bønderskov 4, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-29 tilføjes Vedtægter: 2015-05-29 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bønderskov 4, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Vej 5, 1., 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Vej 5, 1., 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-05-26 tilføjes Bestyrelse: Morten Maagaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2015-05-26 tilføjes Binavne: Smart Isolering A/S, SafeSeal A/S, Minus-Alger A/S, Freebee Tech A/S, 123-skridsikker A/S (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Direktion: Jørgen Rasmus Kildegaard (direktør) (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-26 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Legale ejere: TRADEWINDS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-26 tilføjes Navne: Combeeworx A/S (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Rasmus Kildegaard (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2015-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Stiftere: TRADEWINDS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-26)