Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Thorsten Wollesen Lund | 01.09.2008 | 15.06.2009 | direktion |
Skarphédinn Berg Steinarsson | 06.12.2007 | 01.09.2008 | adm. dir |
Karsten Poulsen | 01.07.2007 | 06.12.2007 | adm. dir |
Jan Mølhave Pedersen | 01.08.2005 | 01.06.2006 | direktion |
Ole Vagner | 14.02.2005 | 01.07.2007 | direktion |
Mette Vagner Johannesen | 21.06.2004 | 01.12.2006 | direktion |
Jens Winther | 01.01.2004 | 31.10.2005 | direktion |
Mads Richardt | 12.08.2003 | 14.02.2005 | adm. dir |
Ole Vagner | 12.08.2003 | 12.08.2003 | adm. dir |
Jesper Krarup | 07.08.2002 | 12.08.2003 | direktør |
Niels Kristian Thygesen | 06.08.2002 | 14.12.2006 | direktion |
Niels Kristian Thygesen | 06.08.2002 | 07.08.2002 | direktør |
Jens Schaumann | 22.12.1998 | 06.08.2002 | direktion |
Orla Kristensen | 01.10.1996 | 28.09.1999 | direktion |
Peter Nielsen | 30.07.1969 | 31.12.1996 | direktion |
Carsten Birk Nielsen | 30.07.1969 | 13.09.1990 | direktion |
Niels Marinus Bjerg | 30.07.1969 | 06.07.1990 | direktion |
Jens Nielsen | 30.07.1969 | 09.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Viðar Þorkelsson | 03.11.2008 | 15.06.2009 | formand |
Michael Sheikh | 01.09.2008 | 15.06.2009 | bestyrelse |
Gunnar Már Petersen | 01.09.2008 | 15.06.2009 | bestyrelse |
Lars Tommy Sundbom | 01.09.2008 | 01.02.2009 | bestyrelse |
Skarphédinn Berg Steinarsson | 01.09.2008 | 03.11.2008 | formand |
Eirikur S. Johannsson | 06.12.2007 | 01.09.2008 | formand |
Jørgen Basso Larsen | 17.09.2007 | 01.09.2008 | næstformand |
Thomas Stig Plenborg | 26.01.2007 | 01.09.2008 | bestyrelse |
Jesper Eigen Møller | 26.01.2007 | 17.09.2007 | bestyrelse |
Steen Hundevad Knudsen | 26.01.2007 | 17.09.2007 | formand |
Steen Bryde | 08.09.2006 | 26.01.2007 | bestyrelse |
Jónas Tór Torvaldsson | 29.08.2005 | 08.09.2006 | bestyrelse |
Ole Vagner | 14.02.2005 | 30.11.2006 | bestyrelse |
Finn Hasselriis | 14.02.2005 | 30.11.2006 | formand |
Erik André Lublin | 25.02.2002 | 08.09.2006 | bestyrelse |
Johan Schrøder | 22.12.1998 | 23.02.2001 | bestyrelse |
Andy Nørregaard Andersen | 30.05.1995 | 22.12.1998 | bestyrelse |
Kaj Ørsted Balsborg | 30.05.1995 | 22.12.1998 | bestyrelse |
Finn Nielsen | 28.04.1993 | 30.05.1995 | bestyrelse |
Carsten Fode | 30.07.1969 | 22.12.1998 | bestyrelse |
Jens Nielsen | 30.07.1969 | 22.12.1998 | bestyrelse |
Peder Harbjerg Nielsen | 30.07.1969 | 21.05.1996 | bestyrelse |
Hans Christian Hansen | 30.07.1969 | 18.10.1995 | bestyrelse |
Per Einar Østerbye | 30.07.1969 | 24.11.1994 | bestyrelse |
Christian Valter Lützhøft | 30.07.1969 | 28.04.1993 | bestyrelse |
Torben Eisner | 30.07.1969 | 10.04.1991 | bestyrelse |
Bent Præstegaard Skadhede | 30.07.1969 | 09.11.1988 | bestyrelse |