Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Skaanderup | 26.06.2023 | formand |
Ann Christina Egsgaard Madsen | 24.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rothe Wollesen | 19.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Strøm | 24.09.2020 | 26.06.2023 | formand |
Henrik Skaanderup | 18.09.2015 | 25.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hertz | 18.09.2015 | 24.09.2020 | formand |
Peter Hertz | 14.04.2015 | 17.09.2015 | bestyrelsesmedlem |