Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Møller Sørensen | 04.02.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Helge Beck | 07.08.2016 | 25.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Møller Sørensen | 20.03.2015 | 03.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Møller Sørensen | 20.03.2015 | 31.01.2020 | formand |
Hanne Møller Sørensen | 20.03.2015 | 07.08.2016 | bestyrelsesmedlem |