Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
FURNITURE GROUP ApS (CVR 25641442) | NORMAL | 29.09.2000 |
SOFT INVEST ApS (CVR 32471242) | NORMAL | 30.09.2009 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 15.03.2012 (CVR 28695535) | TVANGSOPLØST | 27.04.2005 | 21.12.2012 |
HINKBØL & MØLLER SØRENSEN INVEST ApS (CVR 32071392) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.01.2009 | 25.04.2023 |
JACOB MØLLER APS (CVR 42057754) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.2021 | 02.03.2022 |
JMS INVEST INT. ApS (CVR 30527348) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.06.2007 | 11.09.2007 |
UNIVERSAL FURNITURE NETWORK HOLDING ApS (CVR 31299276) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.03.2008 | 11.05.2021 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
JMS Ejendomme v/ Jacob Møller Sørensen (CVR 42243833) | 01.01.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Jobgarden.com ApS (CVR 36688807) | NORMAL | 04.02.2020 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Jobgarden.com ApS (CVR 36688807) | NORMAL | 20.03.2015 | 03.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
FASHION NETWORK ApS (CVR 33750862) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.05.2011 | 21.08.2013 | bestyrelse |
UNIVERSALSELSKABET AF 31. MAJ 2011ApS (CVR 32765793) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.02.2010 | 31.05.2011 | bestyrelse |
UNIVERSAL FASHION NETWORK A/S (CVR 32554040) | TVANGSOPLØST | 23.10.2009 | 21.08.2013 | bestyrelse |
PRICE MEDIA ApS (CVR 32474314) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.10.2009 | 29.05.2019 | bestyrelse |
HINKBØL & MØLLER SØRENSEN INVEST ApS (CVR 32071392) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.01.2009 | 09.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
UNIVERSAL FURNITURE NETWORK HOLDING ApS (CVR 31299276) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.03.2008 | 03.09.2020 | bestyrelse |
JMS INVEST INT. ApS (CVR 30527348) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.06.2007 | 11.09.2007 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 15.03.2012 (CVR 28695535) | TVANGSOPLØST | 27.07.2006 | 04.06.2012 | bestyrelse |
FURNITURE GROUP ApS (CVR 25641442) | NORMAL | 29.09.2000 | 27.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
H.M.S. MØBELFABRIK ApS (CVR 85573810) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.03.1999 | 20.03.2009 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Jobgarden.com ApS (CVR 36688807) | NORMAL | 20.03.2015 | direktør |
SOFT INVEST ApS (CVR 32471242) | NORMAL | 30.09.2009 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JACOB MØLLER APS (CVR 42057754) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.2021 | 17.11.2021 | direktør |
EJENDOMMEN DAMVEJ 5 K/S (CVR 35396454) | NORMAL | 04.05.2013 | 27.01.2020 | direktør |
UNIVERSAL FURNITURE NETWORK HOLDING ApS (CVR 31299276) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.02.2013 | 03.09.2020 | direktion |
FASHION NETWORK ApS (CVR 33750862) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.05.2011 | 21.08.2013 | direktion |
UNIVERSALSELSKABET AF 31. MAJ 2011ApS (CVR 32765793) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.02.2010 | 31.05.2011 | direktion |
UNIVERSAL FASHION NETWORK A/S (CVR 32554040) | TVANGSOPLØST | 23.10.2009 | 21.08.2013 | direktion |
PRICE MEDIA ApS (CVR 32474314) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.10.2009 | 29.05.2019 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 15.03.2012 (CVR 28695535) | TVANGSOPLØST | 27.04.2005 | 04.06.2012 | direktion |
HMS FURNITURE GROUP OF DENMARK K/S (CVR 25641434) | NORMAL | 29.09.2000 | 27.01.2020 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Møller Sørensen | 25,00 % | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jacob Møller Sørensen (antal: 16) | 5 | 6 | 4 | 1 |
Pct. | 31 % | 38 % | 25 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Møller Sørensen (antal: 41) | 12 | 11 | 10 | 8 |
Pct. | 29 % | 27 % | 24 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
JACOB MØLLER APS (CVR 42057754) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-11-17 | 2022-03-02 | likvidator |