Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revisor | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 tilføjes Vedtægter: 2023-11-20 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Klovborg (formand) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Xavannah A/S. (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2016-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JS Property ApS. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Henriksen Group ApS. (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2017-09-05 sletter virksomheden Ejerskaber: EVA ApS. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: EVA ApS. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: JH Property ApS. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2018-11-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Unique Watches ApS. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NØGLEGÅRDSVEJ 5 ApS. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JH Property ApS. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Den Unge Gartner A/S. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Den Unge Gartner A/S. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Den Unge Gartner A/S. (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Den Unge Gartner A/S. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2021-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EVA ApS. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2022-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alpha Global ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ESFO Holding A/S. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2023-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ESFO W&W Investments A/S. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Bestyrelse: Tommy Schröter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-03-29 fjernes Bestyrelse: Helle Jørgsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-30 tilføjes Bestyrelse: Helle Jørgsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2020-10-30 tilføjes Vedtægter: 2020-10-30 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-09-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-10-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-10-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-10-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-10-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-10-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2015-10-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Vedtægter: 2015-10-14 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2015-03-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøglegårdsvej 11, 3540 Lynge (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Direktion: Jesper Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-20 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Legale ejere: Jesper Henriksen (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Navne: JESPER HENRIKSEN HOLDING 2015 ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Reelle ejere: Jesper Henriksen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-02-20 tilføjes Stiftere: Jesper Henriksen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Vedtægter: 2015-02-20 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)