Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Harry Mikkelsen | 17.11.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Bjørn Nielsen | 02.05.2016 | 17.11.2023 | adm. dir |
Poul Steen | 14.01.2015 | 01.05.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Storgaard Siersbæk | 17.11.2023 | formand |
Claus Harry Mikkelsen | 19.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carin Lundgaard | 19.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Bjørn Nielsen | 21.08.2018 | 17.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Steen | 21.08.2018 | 17.11.2023 | formand |
Christian Østergaard | 19.03.2015 | 21.08.2018 | formand |
Poul Steen | 14.01.2015 | 20.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lone Steen | 14.01.2015 | 19.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Steen Fogh Rasmussen | 14.01.2015 | 19.03.2015 | formand |