Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2017-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Axcel Management Holding ApS. (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2017-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ax V Management Invest K/S. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2020-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ax VI Management Invest K/S. (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2023-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ax VII Management Invest II K/S. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ax VII Management Invest K/S. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2024-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Axcel Management Holding ApS. (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-22 tilføjes Direktion: Christian Bamberger Bro (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Legale ejere: Christian Bamberger Bro (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-12-22 tilføjes Navne: FOCKS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-22 tilføjes Reelle ejere: Christian Bamberger Bro (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Stiftere: Christian Bamberger Bro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Vedtægter: 2014-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)