Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Revisor | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kapital | Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 1203 København K (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Workday Inc (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Workday Limited (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-03-31 tilføjes Reelle ejere: David Arthur Duffield (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: David Arthur Duffield (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 11, 1., 1459 København K (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 tilføjes Vedtægter: 2022-01-17 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-12-23 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Direktion: Brian Stephen Montgomery (direktør) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 fjernes Direktion: Phillip John Chambers (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 3.494.128,95 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Legale ejere: Workday Limited (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-03-09 fjernes Legale ejere: FATBOYS FUTURE ApS, EQT Ventures Investments S.à.r.l., Atomico V SCSp, Balderton Capital VI, SLP, Heartcore Capital Fund II K/S, FPCI IDinvest Digital Fund II, Peakon Management ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 tilføjes Vedtægter: 2021-03-09 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-03-09 fjernes Bestyrelse: Daniel Rogers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-07-31 fjernes Direktion: Christian Laumand Holm (direktør) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-06-08 tilføjes Bestyrelse: Sohaib Abbasi (formand) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-04-03 fjernes Direktion: Kasper Hulthin Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 tilføjes Legale ejere: Peakon Management ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-28 fjernes Legale ejere: HOLDING IT WRONG ApS, DONKEYBOX ApS (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-10-23 tilføjes Bestyrelse: Daniel Martin Hynes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-10-23 fjernes Bestyrelse: Mattias Lennart Seve Ljungman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-02 tilføjes Vedtægter: 2019-10-02 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2019-09-03 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-28)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 11, 1., 1459 København K (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2019-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 1., 1411 København K (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Bestyrelse: Lyle Jen-Jung Fong (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-05-29 fjernes Bestyrelse: Lars Mikael Bo Jörnow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-26 tilføjes Bestyrelse: Mattias Lennart Seve Ljungman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 3.317.036,19 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-02-26 tilføjes Legale ejere: EQT Ventures Investments S.à.r.l., Atomico V SCSp, Balderton Capital VI, SLP, Heartcore Capital Fund II K/S, FPCI IDinvest Digital Fund II (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-02-26 fjernes Legale ejere: ABC HOLM ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-25 fjernes Legale ejere: FPCI IDinvest Digital Fund II, Heartcore Capital Fund II K/S, EQT Ventures Investments S.à.r.l., Balderton Capital VI, SLP (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-26 tilføjes Vedtægter: 2019-02-26 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-27 tilføjes Vedtægter: 2018-11-27 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 tilføjes Bestyrelse: Phillip John Chambers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-05-28 fjernes Bestyrelse: Christian Laumand Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-02 fjernes Bestyrelse: Tommy Ahlers (formand) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.717.856,00 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-31 tilføjes Vedtægter: 2018-03-31 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-02-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Mikael Bo Jörnow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2.712.925,00 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-02 tilføjes Legale ejere: Balderton Capital VI, SLP, ABC HOLM ApS, HOLDING IT WRONG ApS, DONKEYBOX ApS, FATBOYS FUTURE ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-02-01 fjernes Legale ejere: ABC HOLM ApS, HOLDING IT WRONG ApS, DONKEYBOX ApS, FATBOYS FUTURE ApS (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-02 tilføjes Vedtægter: 2018-02-02 (offentliggjort 2018-04-14)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 1., 1411 København K (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2017-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-28 tilføjes Legale ejere: EQT Ventures Investments S.à.r.l. (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.944.149,00 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-03-17 tilføjes Vedtægter: 2017-03-17 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-14 tilføjes Vedtægter: 2017-02-14 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.456.634,00 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-05-17 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-28)
Den 2016-05-17 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-17 tilføjes Vedtægter: 2016-05-17 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Istedgade 69, 2., 1650 København V (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-28 tilføjes Direktion: Kasper Hulthin Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2016-01-18 tilføjes Direktion: Daniel Rogers (direktør) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2016-01-28 tilføjes Hjemmeside: https://peakon.com/ (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@peakon.com (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-18 tilføjes Bestyrelse: Tommy Ahlers (formand) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-18 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Nyholm (formand) (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.431.195,00 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-01-18 tilføjes Legale ejere: ABC HOLM ApS, HOLDING IT WRONG ApS, DONKEYBOX ApS, FATBOYS FUTURE ApS, FPCI IDinvest Digital Fund II, Heartcore Capital Fund II K/S (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-01-17 fjernes Legale ejere: ABC HOLM ApS, HOLDING IT WRONG ApS, DONKEYBOX ApS, FATBOYS FUTURE ApS, Heartcore Capital Fund II K/S (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-18 tilføjes Vedtægter: 2016-01-18 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-23 tilføjes Direktion: Phillip John Chambers (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2015-06-23 fjernes Direktion: Daniel Rogers (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-23 tilføjes Navne: Peakon ApS (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-06-22 fjernes Navne: THRIVE ApS (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-06-23 tilføjes Vedtægter: 2015-06-23 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2015-03-25 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Nyholm (formand) (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.091.093,00 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2015-03-25 tilføjes Legale ejere: ABC HOLM ApS, HOLDING IT WRONG ApS, DONKEYBOX ApS, FATBOYS FUTURE ApS, Heartcore Capital Fund II K/S (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-03-24 fjernes Legale ejere: HOLDING IT WRONG ApS, DONKEYBOX ApS, FATBOYS FUTURE ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-03-25 tilføjes Vedtægter: 2015-03-25 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-25 fjernes Direktion: Phillip John Chambers (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er software udvikling samt dermed belægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-01-26 tilføjes Vedtægter: 2015-01-26 (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2014-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedgade 69, 2., 1650 København V (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2014-12-19 tilføjes Direktion: Phillip John Chambers (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Legale ejere: HOLDING IT WRONG ApS, DONKEYBOX ApS, FATBOYS FUTURE ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-12-19 tilføjes Navne: THRIVE ApS (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2014-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2014-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2014-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-19 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2014-12-19 tilføjes Stiftere: HOLDING IT WRONG ApS, FATBOYS FUTURE ApS, DONKEYBOX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)