Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Camilla Fredberg Vestertjele | 01.09.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Malene Schmelling | 01.08.2018 | 31.08.2024 | adm. dir |
Niels Backman Dahl-Nielsen | 01.12.2014 | 31.07.2018 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Backman Dahl-Nielsen | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Jakobsen | 01.05.2023 | formand |
Henrik Hedegård Lyhne | 06.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johanna Charlotta Backman Dahl-Nielsen | 03.06.2020 | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Backman Dahl-Nielsen | 03.06.2020 | 30.04.2023 | formand |
Johanna Charlotta Backman Dahl-Nielsen | 27.09.2018 | 27.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Irene Katballe | 22.01.2016 | 06.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Eskild Lyngholm | 01.12.2014 | 03.06.2020 | formand |
Niels Backman Dahl-Nielsen | 01.12.2014 | 02.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jannik Hjorth Andersen | 01.12.2014 | 22.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ida Marie Dahl-Nielsen | 01.12.2014 | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |