Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2021-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 60, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Bestyrelse: Jesper Vind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Binavne: Fenris Motorcycles ApS, FE Consulting ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Direktion: Bjarni Freyr Gudmundsson (direktion) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af motorcykler (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Legale ejere: FUTURE ELECTRIC HOLDING ApS, GZR ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Navne: FUTURE ELECTRIC ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Reelle ejere: Jesper Vind, Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Stiftere: Mathias Rask Møller, Jesper Vind, Filippos Zariopis, Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-17 tilføjes Bestyrelse: Peter Bardenfleth-Hansen (formand) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-10-16 fjernes Bestyrelse: David Hardwick (formand) (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 60, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 60, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Bestyrelse: David Hardwick (formand) (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-22 tilføjes Binavne: Fenris Motorcycles ApS, FE Consulting ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-06-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-06-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Vedtægter: 2017-09-22 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-16 tilføjes Bestyrelse: Bjarni Freyr Gudmundsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-05-16 fjernes Bestyrelse: Jens-Erik Hinnerskov (formand) (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 66.030,01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-23 tilføjes Vedtægter: 2017-03-23 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 63.302,73 (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-07-14 tilføjes Vedtægter: 2016-07-14 (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: FUTURE ELECTRIC HOLDING ApS, GZR ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Vind, Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: FUTURE ELECTRIC HOLDING ApS, GZR ApS (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-29 fjernes Direktion: Mathias Rask Møller (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-17 tilføjes Vedtægter: 2015-12-17 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-10-27 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, fremstilling og salg af elektriske motorcykler samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2015-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2015-04-09 tilføjes Bestyrelse: Jens-Erik Hinnerskov (formand) (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2015-04-09 tilføjes Direktion: Jesper Vind (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2015-04-09 fjernes Direktion: Filippos Zariopis (direktion) (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-08 fjernes Direktion: Jesper Vind (direktion) (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 58.824,00 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2015-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2015-04-09 tilføjes Legale ejere: GZR ApS (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2015-04-09 tilføjes Vedtægter: 2015-04-09 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-01-20 tilføjes Legale ejere: FUTURE ELECTRIC HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2014-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 60, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2014-12-01 tilføjes Direktion: Jesper Vind (direktion) (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremstille elektriske motorcykler samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af motorcykler (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Navne: FUTURE ELECTRIC ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2014-12-01 tilføjes Stiftere: Mathias Rask Møller, Jesper Vind, Filippos Zariopis, Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-12-01 tilføjes Vedtægter: 2014-12-01 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-03)