Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Vind | 09.04.2015 | 03.11.2021 | adm. dir |
Bjarni Freyr Gudmundsson | 01.12.2014 | 03.11.2021 | direktion |
Mathias Rask Møller | 01.12.2014 | 29.03.2016 | direktion |
Filippos Zariopis | 01.12.2014 | 09.04.2015 | direktion |
Jesper Vind | 01.12.2014 | 08.04.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Hardwick | 17.10.2019 | 03.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bardenfleth-Hansen | 17.10.2019 | 03.11.2021 | formand |
David Hardwick | 11.09.2018 | 16.10.2019 | formand |
Bjarni Freyr Gudmundsson | 16.05.2017 | 03.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Pollas Petersen | 09.04.2015 | 03.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Vind | 09.04.2015 | 03.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Erik Hinnerskov | 09.04.2015 | 16.05.2017 | formand |