Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Heiner Daugaard Pedersen | 30.11.2021 | 11.11.2022 | direktør |
Dianna Lund | 18.06.2015 | 30.11.2021 | direktør |
Jan Jensen | 02.12.2014 | 18.06.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Larsen | 05.09.2018 | 11.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Riis Nielsen | 02.12.2014 | 11.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Pave | 02.12.2014 | 11.11.2022 | formand |
Erik Ingemann Jørgensen | 02.12.2014 | 05.09.2018 | bestyrelsesmedlem |