Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Navne | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2014-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REDERIET O.W. BALTIC A/S. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: REDERIET AALBORG A/S. (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2014-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: REDERIET ATLANTIC A/S. (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2014-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: REDERIET COPENHAGEN A/S. (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2014-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: REDERIET OXANA A/S. (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2014-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: REDERIET PACIFIC A/S. (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2014-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: REDERIET SCANDINAVIA A/S. (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2022-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagholm 15, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkel Alle 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkel Alle 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-02 fjernes Kontaktoplysninger: jem@albatankers.com (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Jørgen Olesen (direktør) (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Peter Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Alba Shipping & Trading A/S (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: O.W. TANKERS A/S (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-01 fjernes Bestyrelse: John Sommer Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-17 tilføjes Bestyrelse: Michala Beathe Roepstorff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2020-08-17 fjernes Bestyrelse: Pernille Bigaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2019-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: jem@albatankers.com (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 tilføjes Navne: OWAT ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-17 fjernes Navne: ALBA TANKERS ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Vedtægter: 2016-04-18 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-08-20 tilføjes Direktion: Peter Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2015-08-20 fjernes Direktion: Henrik Holst Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-28 tilføjes Bestyrelse: Pernille Bigaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-18 tilføjes Bestyrelse: John Sommer Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-26 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-11-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Direktion: Henrik Holst Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive tankskibe, eventuelt gennem et eller flere datterselskaber, samt virksomhed, der knytter sig naturligt til dette nævnte. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Legale ejere: O.W. TANKERS A/S (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2014-11-18 tilføjes Navne: ALBA TANKERS ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2014-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2014-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-11-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2014-11-18 tilføjes Stiftere: O.W. TANKERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med 1 (ét) bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2014-11-18 tilføjes Vedtægter: 2014-11-18 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)