Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Holst Pedersen | 01.10.2021 | direktør |
Jørgen Olesen | 01.10.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Nielsen | 20.08.2015 | 01.10.2021 | direktør |
Henrik Holst Pedersen | 18.11.2014 | 20.08.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michala Beathe Roepstorff | 17.08.2020 | 01.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fogh | 28.11.2014 | 01.10.2021 | formand |
Pernille Bigaard | 28.11.2014 | 17.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
John Sommer Schmidt | 18.11.2014 | 01.10.2021 | bestyrelsesmedlem |