Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Allan Kehlet Rieck(virk.: 9) Adm. Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jette Kragh Rieck(virk.: 5) Reelle ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Pct. | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Ulrik(virk.: 72) | 0 % | 0 % | 2,82 % | 11,27 % |
Christian Grønning(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Henrik Søndergaard Rønsov(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Gangsted-Rasmussen(virk.: 71) | 1,43 % | 1,43 % | 1,43 % | 4,29 % |
Peter Bach(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 7,69 % | 7,69 % |
Regina Møller Andersen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Thimmer(virk.: 18) | 5,56 % | 5,56 % | 11,11 % | 11,11 % |
Casper Falten Zelmer(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 15,38 % |
Anders Dalskov(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niklas Klarnskou(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,83 % | 0,83 % | 2,70 % | 6,91 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Allan Kehlet Rieck | 27.08.2010 | Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C |
Jette Kragh Rieck | 01.09.2020 | Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Regina Møller Andersen | 01.01.2007 | Hellerupvej 1, 2900 Hellerup |
Mads Thimmer | 01.08.2012 | Grenåvej 30, 8410 Rønde |
Casper Falten Zelmer | 26.09.2012 | Selveje Allé 22, 2500 Valby |
Christian Grønning | 01.04.2014 | Kastanievej 23, 2840 Holte |
Torben Henrik Søndergaard Rønsov | 01.11.2016 | Ellekilden 10, 3140 Ålsgårde |
Niklas Klarnskou | 11.02.2017 | Assentorpvej 98, 4295 Stenlille |
Christian Gangsted-Rasmussen | 12.04.2017 | Bindesbøllsvej 12, 2920 Charlottenlund |
Peter Bach | 01.01.2019 | Skovmindevej 15, 2840 Holte |
Thomas Ulrik | 30.04.2021 | Strandvejen 106, 3070 Snekkersten |
Anders Dalskov | 01.05.2021 | Bohrsgade 2, 1799 København V |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
& Friends ApS | 40518711 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Almenr ApS | 39174480 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Almenr Ejendomme ApS | 39183846 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Almenr Fridlev ApS | 42563722 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Almenr Krake ApS | 40355839 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Almenr Sjællandsk Muld ApS | 43627260 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Arkaverse ApS | 42425869 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
ArkiTours Consulting ApS | 43318160 | NORMAL | Rejsebureauer (791100) |
ArkiTours consulting | 29950547 | Aktiv | Rejsebureauer (791100) |
Bauherr ApS | 40065229 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Bauherr Arkitekt- og Ingeniørpartnerselskab | 40073337 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Boligdok ApS | 41706392 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
Branchekataloget ApS | 41976888 | NORMAL | Webportaler (631200) |
Branchekataloget Holding ApS | 41976667 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CONNECT | 43092545 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Climate-KIC Holding B.V. Denmark, Filial af Climate-KIC Holding B.V., Holland | 40364862 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
Cristine Lenore Consulting | 32033881 | Aktiv | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
DPR Construction ApS | 42054399 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
EIT Urban Mobility Innovation Hub North ApS | 41091053 | NORMAL | Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (722000) |
FJONG Danmark ApS | 42991058 | NORMAL | Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. (772900) |
Fairhomes Technologies ApS | 40657630 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Fridlev Grundejerforening | 44114658 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Green Island Vécycle ApS | 42487635 | NORMAL | Anden teknisk rådgivning (711290) |
HEIBERG-BRODÉN HOLDING ApS | 27708781 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Hebicomp Denmark ApS | 42217379 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter (012800) |
Henriksen CPR | 32859356 | Aktiv | Public relations og kommunikation (702100) |
Instituttet for Fremtidsforskning | 24983528 | Aktiv | Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (722000) |
International Health and Environment Industry Association (IHEIA) | 40970495 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
JRDV Urban International ApS | 44056763 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Linc ApS | 43964739 | NORMAL | Fremstilling af elektroniske komponenter og plader (261100) |
New Relevance IVS | 39432544 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Public relations og kommunikation (702100) |
PROSAVE ApS | 35244921 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Pekala Consulting ApS | 43678736 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
Plussmarte Danmark ApS | 39825708 | NORMAL | Fremstilling af elektronik til husholdninger (264000) |
PropTech Denmark | 40380280 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Proprty.AI ApS | 43641298 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Roomkast ApS | 42496561 | NORMAL | Webportaler (631200) |
Rysta, Filial af Rysta GmbH, Tyskland | 43056565 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
SA Bro Holdings ApS | 40464158 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
SA Bro Skive ApS | 43058436 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Stålforeningen-Foreningen af Danske Stålgrossister | 55147019 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
TRUEMARKETVALUE ApS | 36428783 | NORMAL | Ejendomsmæglere mv. (683110) |
Teamstowork ApS | 38748807 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
VOLVÉR ApS | 41646632 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
VOLVÉR Fund I GP ApS | 43504002 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
VOLVÉR Fund I K/S | 43519271 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
VOLVÉR Invest ApS | 42760994 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
VOLVÉR Invest II ApS | 43285920 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Waitly ApS | 40499229 | NORMAL | Webportaler (631200) |
Zaptec Danmark ApS | 42404098 | NORMAL | Transmission af elektricitet (351200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.09.2016 | 1,68 (km) | Gammeltorv 6, 1457 København K | Borgergade 24B, 1300 København K |
09.05.2017 | 0,41 (km) | Borgergade 24B, 1300 København K | Bredgade 30, 1260 København K |
07.01.2019 | 1,76 (km) | Bredgade 30, 1260 København K | Jorcks Passage 1A, 1162 København K |
28.07.2020 | 2,33 (km) | Jorcks Passage 1A, 1162 København K | Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C |
18.06.2021 | 0,00 (km) | Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C | Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C |
24.07.2023 | 2,77 (km) | Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C | Bryghuspladsen 8, 1473 København K |
TRUEMARKETVALUE ApS. |
Sidst opdateret den 10.11.2014 og angivet som gældende fra 10.11.2014 (3614 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Truelshøj Staldinventar ApS | 40853383 |
Truels Schultz ApS | 39545667 |
Truels Stauning | 10260442 |
TRUELY | 38522566 |
TRUEMARKETVALUE ApS | 36428783 |
True Market Value ApS | 36428783 |
TRUE MASKINSTATION ApS | 29602859 |
True Match | 35955674 |
TRUEMAX ApS | 25772385 |
True Me | 43337122 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Kehlet Rieck(virk.: 9) Adm. Dir., Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Jette Kragh Rieck(virk.: 5) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 7 % | 21 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Ulrik(virk.: 72) Ikke aktiv i virksomheden. | 29 | 0 | 0 | 8 | 28 | 7 |
Christian Grønning(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Torben Henrik Søndergaard Rønsov(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian Gangsted-Rasmussen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 0 | 3 | 27 | 8 |
Peter Bach(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Regina Møller Andersen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Mads Thimmer(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Casper Falten Zelmer(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Anders Dalskov(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Klarnskou(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Pct. | 53 % | 0 % | 1 % | 6 % | 31 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Allan Kehlet Rieck(virk.: 9) Adm. Dir., Reelle ejere | 3 | 6 | 2 | 4 |
Jette Kragh Rieck(virk.: 5) Reelle ejere | 0 | 3 | 1 | 3 |
Sum | 3 | 9 | 3 | 7 |
Pct. | 14 % | 41 % | 14 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Ulrik(virk.: 72) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 14 | 2 | 44 |
Christian Grønning(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 1 | 2 |
Torben Henrik Søndergaard Rønsov(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 4 | 1 | 5 |
Christian Gangsted-Rasmussen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 37 | 5 | 48 |
Peter Bach(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 6 | 0 | 10 |
Regina Møller Andersen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 0 | 2 | 6 |
Mads Thimmer(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 10 | 0 | 14 |
Casper Falten Zelmer(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 7 | 1 | 7 |
Anders Dalskov(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 6 | 0 | 2 |
Niklas Klarnskou(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 1 | 4 |
Sum | 114 | 88 | 13 | 142 |
Pct. | 32 % | 25 % | 4 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |