Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Huus | 05.01.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Aaes-Jørgensen | 05.06.2015 | 05.01.2017 | direktør |
Michael Arne Christensen | 05.06.2015 | 05.06.2015 | direktør |
Henning Christian Egebæk Andersen | 28.10.2014 | 05.06.2015 | direktion |
Preben Kristensen | 28.10.2014 | 05.06.2015 | direktion |
Michael Arne Christensen | 28.10.2014 | 04.06.2015 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dion Møberg Eriksen | 24.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Brian Huus | 05.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ternholt-Pedersen | 05.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Posselt Pedersen | 25.11.2016 | 24.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Steen Aaes-Jørgensen | 05.06.2015 | 05.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Arne Christensen | 05.06.2015 | 25.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kent Posselt Pedersen | 05.06.2015 | 10.03.2016 | bestyrelsesmedlem |