Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Oldenborg Pedersen | 24.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torsten Reisenleiter | 05.11.2015 | 24.06.2020 | direktør |
Søren Magnus Madsen | 27.03.2015 | 05.11.2015 | adm. dir |
Freddy Dybdahl Andersen | 27.10.2014 | 27.03.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Engelbrecht | 01.07.2023 | formand |
Mads Thejl Hansen | 12.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Oldenborg Pedersen | 24.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torsten Reisenleiter | 12.03.2021 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Storm | 12.03.2021 | 30.06.2023 | formand |
Kristian Nordestgaard | 24.06.2020 | 12.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Reisenleiter | 24.06.2020 | 11.03.2021 | formand |
Tim Reisenleiter | 10.11.2017 | 24.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Oldenborg Pedersen | 10.11.2017 | 23.06.2020 | formand |
Lars Holger Hansen | 05.11.2015 | 10.11.2017 | formand |
Jakob Oldenborg Pedersen | 05.11.2015 | 09.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Magnus Madsen | 27.03.2015 | 05.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Reisenleiter | 27.10.2014 | 23.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Holger Hansen | 27.10.2014 | 04.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Dybdahl Andersen | 27.10.2014 | 27.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Magnus Madsen | 27.10.2014 | 26.03.2015 | formand |