Virk/Person | Dato |
---|---|
Mads Thejl Hansen (CVR 42004618) | 08.01.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
All Logistics Solutions ApS (CVR 45034178) | NORMAL | 26.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
CEETEC A/S (CVR 12579888) | NORMAL | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Secure Payment A/S (CVR 38472585) | NORMAL | 04.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
All Logistics South ApS (CVR 43841386) | NORMAL | 09.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
TARPGAARD A/S (CVR 15419792) | NORMAL | 13.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
STIENS BEHANDLINGSCENTER ApS (CVR 32890520) | NORMAL | 02.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
All Logistics [space] ApS (CVR 42356875) | NORMAL | 03.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
ALL LOGISTICS A/S (CVR 34694737) | NORMAL | 12.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
All Logistics Group ApS (CVR 36416068) | NORMAL | 12.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
ALL LOGISTICS NORDIC A/S (CVR 36416165) | NORMAL | 12.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
LINDEROTH A/S (CVR 27343198) | NORMAL | 09.06.2017 | formand |
FODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApS (CVR 27263496) | NORMAL | 07.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FROM GRAFISK A/S (CVR 31074215) | NORMAL | 14.06.2024 | 14.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
TelecomSteel A/S (CVR 42044660) | NORMAL | 20.01.2021 | 30.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 10. februar 2020 ApS (CVR 37458805) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.09.2019 | 13.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
C-Front ApS (CVR 40646612) | NORMAL | 04.07.2019 | 09.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
EMS BODYPOWER IPR ApS (CVR 35674675) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.10.2015 | 06.11.2015 | formand |
THOMSEN BILER FREDERICIA ApS (CVR 34707871) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.04.2015 | 21.03.2017 | formand |
MASTER CLASS A/S (CVR 10622581) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.05.2014 | 15.02.2017 | bestyrelse |
EMS BODYPOWER DENMARK A/S (CVR 28108613) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.04.2014 | 06.11.2015 | formand |
DIN ENTREPRENØR PARTNER A/S (CVR 33383886) | NORMAL | 05.04.2013 | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mads Thejl Hansen | 12,12 % | 12,12 % | 12,12 % | 21,21 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Mads Thejl Hansen (antal: 33) | 16 | 7 | 8 | 2 |
Pct. | 48 % | 21 % | 24 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mads Thejl Hansen (antal: 31) | 21 | 0 | 2 | 8 |
Pct. | 68 % | 0 % | 6 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
PF SERVICES ApS (CVR 29804982) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-10-19 | 2019-05-21 | likvidator |
TD UDVIKLING ApS (CVR 29415315) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-01-28 | 2014-06-26 | likvidator |
Emmbi Scandinavia ApS (CVR 36940468) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-09-20 | 2018-08-31 | likvidator |
NORSKE SKOG DANMARK ApS (CVR 83035412) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-02-10 | 2017-10-04 | likvidator |
GRUB Limited IVS (CVR 38212478) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2019-08-30 | 2020-11-17 | likvidator |
FISKERIKAJEN TORVEHALLERNE ApS (CVR 33871104) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-10-22 | 2021-02-02 | likvidator |
SELSKABET AF 20.11.2014 ApS (CVR 26242304) | OPLØST EFTER KONKURS | 2015-01-09 | 2016-03-14 | likvidator |
Fiskerikajen Rungsted ApS (CVR 40078436) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-10-22 | 2021-02-02 | likvidator |