Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: taurus@taurus.dk (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-15 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Bestyrelse: Daniel Evar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-28 fjernes Bestyrelse: Martin Ebbesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2019-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: amf@sadm.dk (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-12-10 fjernes Reelle ejere: Rahamim Evar (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-02-27 tilføjes Bestyrelse: Martin Ebbesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve Østergade 1 som udlejningsejendom. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2015-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2014-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2014-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: amf@sadm.dk (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2014-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2014-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2014-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2014-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-10-15 tilføjes Direktion: Dina Ahuva Evar Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-15 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-15 tilføjes Legale ejere: K/S ER INVEST (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-10-15 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 1, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2014-10-15 tilføjes Reelle ejere: Rahamim Evar (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2014-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-10-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-15 tilføjes Stiftere: K/S ER INVEST (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2014-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)