Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Ejerskaber | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2014-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H.C. Andersen Koncernen A/S. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2014-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: H.C. FLYTTEFIRMA 2016 IVS. (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2014-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SPARTA FLYTTEFIRMA IVS. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: H.C. Andersens Flyttefirma A/S. (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: NBP Billeasing ApS. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stategi ApS. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: NBP Billeasing ApS. (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2019-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Forretning ApS. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2020-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Statuss ApS. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PhoneAlone ApS. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edithsvej 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 102, 1307 København K (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kr@hc-a.dk (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 102, 1307 København K (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 102, kl. tv., 1307 København K (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-03-11 tilføjes Navne: KNR HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-03-10 fjernes Navne: KNR HOLDING 2014 IVS (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-03-11 tilføjes Vedtægter: 2016-03-11 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-03-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2015-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-15 tilføjes Vedtægter: 2015-06-15 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2014-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 102, kl. tv., 1307 København K (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2014-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 102, 1307 København K (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2014-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 102, 1307 København K (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Kim Karkov Rosendal (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: Kim Karkov Rosendal (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2014-10-01 tilføjes Navne: KNR HOLDING 2014 IVS (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Karkov Rosendal (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Stiftere: Kim Karkov Rosendal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)