Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Eghammer | 01.09.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Ree | 29.09.2014 | 14.05.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Ree | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Stagegaard | 14.05.2024 | formand |
René Eghammer | 29.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Ree | 01.09.2022 | 29.05.2024 | næstformand |
Oliver Ree | 01.09.2022 | 14.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
William Ree | 01.09.2022 | 14.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Ree | 29.09.2014 | 14.05.2024 | formand |
Jesper Stagegaard | 29.09.2014 | 13.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Nielsen | 29.09.2014 | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tina Fogh Aagaard | 29.09.2014 | 02.02.2016 | næstformand |