Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøsmosevej 8, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-19 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-20 fjernes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-20 fjernes Navne: NAFRI A.M.B.A (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-20 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Bestyrelse: Jacob Nyyssønen Henriksen (næstformand) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Andreas Valdemar Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-02-21 tilføjes Bestyrelse: Asser Bjørn Højland Olsen (suppleant) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-02-21 fjernes Bestyrelse: Ricko Michael Stølstrupgård (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-02-20 fjernes Bestyrelse: Asser Bjørn Højland Olsen (formand) (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-02-21 tilføjes Direktion: Andreas Valdemar Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-02-21 fjernes Direktion: Rasmus Porse Bjørneskov (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøsmosevej 8, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Bestyrelse: Asser Bjørn Højland Olsen (formand) (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-01-19 tilføjes Direktion: Rasmus Porse Bjørneskov (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-01-19 tilføjes Formål: Hovedformålet med NaFri A.M.B.A. er direkte eller indirekte at udøve virksomhed indenfor oplevelsesøkonomi med henblik på at skabe størst mulig værdi og gavn for andelshaverne, herunder bl.a.: - aktiviteter affødt af live-rollespil, naturvejledning og kulturformidling - etablering af en fælles grejbank - formidling og afvikling af interne kurser og studieture Selskabet kan forhandle eller producere andre varer med tilknytning til hovedformålet. Selskabet kan investere i anden virksomhed, hvis dette skønnes til gavn for andelshaverne og/eller tjener til opnåelse af hovedformålet. Selskabet kan være andelshaver af andre andelsselskaber/ andelsforeninger og faglige organisationer. Eventuel beslutning herom træffes af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-19 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Navne: NAFRI A.M.B.A (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Vedtægter: 2014-01-19 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)