Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Valdemar Møller | 21.02.2015 | 22.10.2015 | adm. dir |
Rasmus Porse Bjørneskov | 19.01.2014 | 21.02.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Mølgaard Lorentzen | 21.02.2015 | 22.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Valdemar Møller | 21.02.2015 | 22.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Signe Mie Højland Olsen | 21.02.2015 | 22.10.2015 | formand |
Asser Bjørn Højland Olsen | 21.02.2015 | 22.10.2015 | suppleant |
Tonie Anette Bjørneskov | 19.01.2014 | 22.10.2015 | bestyrelse |
Jacob Nyyssønen Henriksen | 19.01.2014 | 22.10.2015 | næstformand |
Rasmus Porse Bjørneskov | 19.01.2014 | 21.02.2015 | bestyrelse |
Ricko Michael Stølstrupgård | 19.01.2014 | 21.02.2015 | bestyrelse |
Signe Mie Højland Olsen | 19.01.2014 | 20.02.2015 | bestyrelse |
Asser Bjørn Højland Olsen | 19.01.2014 | 20.02.2015 | formand |