Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 15, 7160 Tørring (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Bestyrelse: Jeppe Hoff Nyby (formand) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Direktion: Jacob Falck Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Hjemmeside: www.turnaid.dk (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: sk@turnaid.dk (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Legale ejere: Rehab Holding ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Navne: TURNAID ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-09-08 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Hoff Nyby (formand) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-09-08 fjernes Bestyrelse: Martin Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Bestyrelse: Poul Martin Bøtker (formand) (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-08 tilføjes Direktion: Jacob Falck Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-09-08 fjernes Direktion: Steen Holch Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Legale ejere: Rehab Holding ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-09-08 fjernes Legale ejere: HOLCH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Vedtægter: 2022-09-08 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-09-08 fjernes Reelle ejere: Steen Holch Kristensen (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 15, 7160 Tørring (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2020-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 15, 7160 Tørring (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-25 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2018-06-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2017-10-16 tilføjes Vedtægter: 2017-10-16 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-04 tilføjes Bestyrelse: Poul Martin Bøtker (formand) (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: sk@turnaid.dk (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 15, 7160 Tørring (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2015-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvej 67, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-22 tilføjes Vedtægter: 2015-10-22 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvej 67, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingvej 4, 4270 Høng (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere og forhandle teknisk udstyr til brug for handicappede og sygeplejebranchen samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2015-07-06 tilføjes Hjemmeside: www.turnaid.dk (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Steen Holch Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-01 fjernes Direktion: Ove Peter Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: HOLCH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Holch Kristensen (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2015-07-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Vedtægter: 2015-07-01 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: O.P.N. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 4, 4270 Høng (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: 4 (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2014-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: 4 (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2014-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2014-09-16)
Den 2014-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2014-09-16)
Den 2014-09-05 tilføjes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-09-05 tilføjes Direktion: Ove Peter Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-05 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere og forhandle teknisk udstyr til brug for handicappede. (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-09-05 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-09-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2014-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2014-09-05 tilføjes Legale ejere: O.P.N. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-09-05 tilføjes Navne: TURNAID ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-09-04 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 5159 (offentliggjort 2014-09-16)
Den 2014-09-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 5159 (offentliggjort 2014-09-16)
Den 2014-09-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2014-09-05 tilføjes Vedtægter: 2014-09-05 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-09-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-14)