Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Falck Hansen | 08.09.2022 | 05.07.2023 | direktør |
Steen Holch Kristensen | 01.07.2015 | 08.09.2022 | adm. dir |
Ove Peter Nielsen | 05.09.2014 | 01.07.2015 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.09.2014 | 05.09.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Eriksen | 08.09.2022 | 05.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Mølgaard Kristensen | 08.09.2022 | 05.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Martin Bøtker | 08.09.2022 | 05.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Hoff Nyby | 08.09.2022 | 05.07.2023 | formand |
Steen Holch Kristensen | 04.09.2017 | 08.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Thomsen | 04.09.2017 | 08.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Poul Martin Bøtker | 04.09.2017 | 07.09.2022 | formand |