Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Virksomhedsstatus | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-03 tilføjes Bestyrelse: Nanna Stauner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2018-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: A-DOSISPAK KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jonas Arendal Grønskov (formand) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-31 fjernes Bestyrelse: Hanne Kirch Bülow (formand) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-30 fjernes Bestyrelse: Jonas Arendal Grønskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-05-27 tilføjes Bestyrelse: Jonas Arendal Grønskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-05-27 fjernes Bestyrelse: Lars Kaarill (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-03 fjernes Legale ejere: A-DOSISPAK KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-09-02 tilføjes Bestyrelse: Cesare Cota (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-02 fjernes Bestyrelse: Hans Jacob Hjelme (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 77.000,00 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-02 tilføjes Vedtægter: 2020-09-02 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 fjernes Bestyrelse: Susanne Bendixen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: A-DOSISPAK KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Dengsø Toft-Petersen (næstformand) (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2016-05-30 fjernes Bestyrelse: Cesare Cota (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venlighedsvej 6, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: lhj@a-apoteket.dk (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 117.000,00 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2015-04-27 tilføjes Vedtægter: 2015-04-27 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2014-09-01 tilføjes Bestyrelse: Cesare Cota (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Direktion: Lars Holm Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i A-aptekets dosispak P/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 112.000,00 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Navne: A-DOSISPAK KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2014-07-30)
Den 2014-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2014-07-28 tilføjes Stiftere: Susanne Bendixen, Lars Kaarill, Jørgen Moestrup, Henrik Krog Jensen, Hans Jacob Hjelme, Hans Bruun Ringsing, Hanne Kirch Bülow, Doris Bechmann, Cesare Cota, Bent Halling Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-28 tilføjes Vedtægter: 2014-07-28 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-30)
Den 2014-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)